早在2020年9月9日,中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察組、山西省紀(jì)委監(jiān)委發(fā)布消息:中國(guó)石油天然氣股份有限公司儲(chǔ)氣庫(kù)分公司原黨委副書(shū)記、總經(jīng)理林長(zhǎng)海涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,目前正接受中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查;經(jīng)國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)指定,山西省監(jiān)察委員會(huì)對(duì)其立案監(jiān)察調(diào)查。
宓龍彪簡(jiǎn)歷
宓龍彪,男,漢族,1964年11月出生,浙江省余姚人,碩士研究生學(xué)歷。1986年8月參加工作,1985年2月加入中國(guó)共產(chǎn)黨。
1993年3月至2000年1月,任中國(guó)石油銷(xiāo)售總公司人事勞資處副處長(zhǎng);
2000年1月至2002年9月,任中國(guó)石油股份公司煉油與銷(xiāo)售分公司人事處副處長(zhǎng);
2002年9月至2005年12月,任中油黑龍江農(nóng)墾石油有限公司總經(jīng)理(二級(jí)正職);
2005年12月至2008年5月,任中國(guó)石油華北天然氣銷(xiāo)售分公司副總經(jīng)理(一級(jí)副職);
2008年5月至2008年11月,任中國(guó)石油華北天然氣銷(xiāo)售分公司副總經(jīng)理、安全總監(jiān);
2008年11月至2010年7月,任中國(guó)石油華北天然氣銷(xiāo)售分公司黨委委員、副總經(jīng)理、安全總監(jiān);
2010年7月至2016年12月,任中國(guó)石油華北天然氣銷(xiāo)售分公司黨委委員、副總經(jīng)理;
2016年12月至2018年5月,任中國(guó)石油天然氣銷(xiāo)售儲(chǔ)備氣分公司黨委委員、副總經(jīng)理;
2018年5月至今,任中國(guó)石油儲(chǔ)氣庫(kù)分公司黨委委員、副總經(jīng)理(一級(jí)副職)。
林長(zhǎng)海簡(jiǎn)歷
林長(zhǎng)海,男,漢族,1960年2月出生,吉林省扶余縣人,研究生學(xué)歷。1984年8月參加工作,1992年6月加入中國(guó)共產(chǎn)黨。1984年8月至1999年12月,先后任石油工業(yè)出版社助理編輯、總編室副主任、副總編輯;1999年12月至2003年2月,任華油集團(tuán)公司科技開(kāi)發(fā)部經(jīng)理;2003年2月至2003年12月,任華油集團(tuán)公司總經(jīng)理助理;2003年12月至2005年9月,任華油集團(tuán)公司總經(jīng)理助理兼油氣資源事業(yè)部經(jīng)理;2005年9月至2007年12月,任華油集團(tuán)公司副總經(jīng)理;2007年12月至2016年10月,任華北天然氣銷(xiāo)售公司黨委副書(shū)記、總經(jīng)理;2016年10月至2019年12月,任中石油儲(chǔ)氣庫(kù)公司黨委副書(shū)記、總經(jīng)理(一級(jí)正職)。2019年12月退休。
(來(lái)源:立方石油)